香港正规资料免费大全
师生入口
家长入口
访客入口
信息公开
VPN
WEBVPN
VPN客户端
English
学校首页
走进常信
学校简介
学校领导
教师风采
全景校园
院系部门
职能部门
院系设置
招生就业
招生网站
就业网站
留学生招生
人才培养
专业设置
创新创业
科研平台
校园服务
智慧校园
图书资源
师生心声
网上报修
学校邮箱
合作交流
联盟组织
校企合作
资源共建
快速链接
人才招聘
招标采购
常信长清
常信日记
网上校史馆
质量报告
走进常信
学校首页
>
走进常信
>
学校领导
>
历任领导
>
正文
学校简介
学校领导
教师风采
全景校园
历任领导
发布时间:2019-07-25
点击数:
校(院)名
历时
常州市勤业机电学校
1962年-1965年
常州无线电工业学校
1965年-2002年
常州市电子职工大学
1980年-2002年
香港正规资料免费大全
2002年-
香港正规资料免费大全(2002年-)
姓名
行政
党组织
任职时间
职务
任职时间
职务
钱 兴
2001.12.26–2008.01.18
党委书记
史国栋
2001.12.26–2006.03.22
院长
2001.12.26–2006.03.22
党委副书记
黄天民
2001.12.31–2012.07.06
党委副书记
2003.11.07–2012.07.06
纪委书记
王敦宝
2001.12.31–2006.04.05
副院长
董维佳
2001.12.31–2012.07.06
副院长
2012.07.06
–
2016.08.19
党委副书记、纪委书记
杨治华
2008.01.18–2012.06.27
党委书记
邓志良
2006.3.22–2012.06.27
院长
2012.06.27–2017.06.23
党委书记
闵 敏
2008.01.24–2012.07.06
副院长
王丹中
2012.06.27–2017.06.23
院长
2012.06.27–2017.06.23
党委副书记
2017.06.23–2018.09.18
党委书记
王钧铭
2018.09.18
–
2023.04.07
党委书记
眭碧霞
2012.07.06–2020.12.13
副校长
2020.12.14
–2023.5.8
校长
费云生
2012.07.06–2017.07.03
副校长
2017.07.03-
党委副书记
陈 刚
2012.07.06–2023.08.23
副校长
费小平
2012.07.06–2023.08.23
副校长
周勇
2017.06.23
–
2020.08.30
校长
2017.07.03
–
2020.08.30
党委副书记
孙荣明
2017.07.03
–
2023.08.23
纪委书记
陶大伟
2020.12.10
-
副校长
成建华
2023.04.07-
党委书记
徐建俊
2023.05.08-
校长
2023.05.08
-
党委副书记
江庆华
2023.08.23
-
纪委书记
梅国英
2023.08.23
-
副校长
朱敏
2023.08.23-
副校长
上一条:常州市勤业机电学校